Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
356
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Luciola Mauricio de Arruda para 26/11/2019
por
Dayane Boniatti da Silva
—
publicado
26/11/2019
—
última modificação
26/11/2019 15h59
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretoria de Gestão de Pessoas
/
Diretora de Gestão de Pessoas, Luciola Mauricio de Arruda
Agenda de Fabiano Mezadre Pompermayer para 26/11/2019
por
Sandra Beserra de Sousa
—
publicado
26/11/2019
—
última modificação
27/11/2019 11h39
Localizado em
Agendas
/
…
/
Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura
/
*Exonerado em 25/08/2022* Subsecretário de Planejamento da Infraestrutura Nacional, Fabiano Mezadre Pompermayer
Agenda de Ludmila Vidigal Silva para 26/11/2019
por
fabricio.cardoso
—
publicado
26/11/2019
—
última modificação
26/12/2019 17h17
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Financiamento ao Comércio Exterior
/
*Exonerada no dia 31/01/2020* Subsecretária de Financiamento ao Comércio Exterior , Ludmila Vidigal Silva
Agenda de Rafael Pereira Scherre para 25/11/2019
por
CAROLINA CAMURÇA Feminino MEIRELLES
—
publicado
25/11/2019
—
última modificação
28/11/2019 10h33
Localizado em
Agendas
/
Superintendência de Seguros Privados – Susep
/
*Exonerado em 07/02/2022* Diretor de Supervisão de Conduta, Rafael Pereira Scherre
Agenda de Rafael Pereira Scherre para 26/11/2019
por
CAROLINA CAMURÇA Feminino MEIRELLES
—
publicado
26/11/2019
—
última modificação
29/11/2019 18h40
Localizado em
Agendas
/
Superintendência de Seguros Privados – Susep
/
*Exonerado em 07/02/2022* Diretor de Supervisão de Conduta, Rafael Pereira Scherre
Agenda de Ricardo Moura de Araújo Faria para 25/11/2019
por
Maria Aparecida dos Anjos Reis
—
publicado
25/11/2019
—
última modificação
28/11/2019 16h16
Localizado em
Agendas
/
…
/
Departamento de Governança e Avaliação de Estatais
/
*Exonerado dia 08/04/2020* Diretor do Departamento de Governança e Avaliação de Estatais - Ricardo Moura de Araujo Faria
Agenda de Eduardo Fraga Lima de Melo para 26/11/2019
por
CAROLINA CAMURÇA Feminino MEIRELLES
—
publicado
26/11/2019
—
última modificação
02/12/2019 18h42
Localizado em
Agendas
/
Superintendência de Seguros Privados – Susep
/
*exonerado em 17/03/2022*Diretor, Eduardo Fraga Lima de Melo
Agenda de Vinicius Ratton Brandi para 25/11/2019
por
CAROLINA CAMURÇA Feminino MEIRELLES
—
publicado
25/11/2019
—
última modificação
02/12/2019 19h50
Localizado em
Agendas
/
Superintendência de Seguros Privados – Susep
/
*Exonerado em 11/02/2022* Diretor de Supervisão de Solvência, Vinicius Ratton Brandi
Agenda de Vinicius Ratton Brandi para 26/11/2019
por
CAROLINA CAMURÇA Feminino MEIRELLES
—
publicado
26/11/2019
—
última modificação
02/12/2019 20h04
Localizado em
Agendas
/
Superintendência de Seguros Privados – Susep
/
*Exonerado em 11/02/2022* Diretor de Supervisão de Solvência, Vinicius Ratton Brandi
Agenda de Adriana Teixeira de Toledo para 25/11/2019
por
CAROLINA CAMURÇA Feminino MEIRELLES
—
publicado
25/11/2019
—
última modificação
02/12/2019 20h55
Localizado em
Agendas
/
Superintendência de Seguros Privados – Susep
/
*Exonerada em 10/05/2021* Chefe de Departamento de Administração e Finanças, Adriana Teixeira de Toledo
« Anterior
1
...
4
5
6
7
8
9
10
...
36
Próximo »
Voltar para o topo