Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
344
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Julio Cesar Costa Pinto para 11/08/2020
por
Rosiane Cristina Gonçalves
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
11/08/2020 00h14
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 22/02/2021* Diretor de Programa, Julio Cesar Costa Pinto
Agenda de Gustavo José de Guimarães e Souza para 11/08/2020
por
Rosiane Cristina Gonçalves
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
11/08/2020 00h05
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 28/05/2021* Secretário Especial Adjunto, Gustavo José de Guimarães e Souza
Agenda de Elvis Gallera Garcia para 11/08/2020
por
Marilandia Pinheiro dos Santos Pereira
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
20/08/2020 11h51
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Secretário de Previdência Adjunto, Elvis Gallera Garcia
Agenda de Rogério Boueri Miranda para 11/08/2020
por
Adriana Lima
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
12/08/2020 17h37
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Política Agrícola e Negócios Agroambientais
/
*Exonerado em 26/05/2022* Subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais, Rogério Boueri Miranda
Agenda de Anna Paula Alberti de Almeida para 11/08/2020
por
Roseli Santos de Souza
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
11/08/2020 14h35
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerada no dia 11/11/2020* Diretora de Programa, Anna Paula Alberti de Almeida
Agenda de Sidney Martins Caetano para 11/08/2020
por
Léia de Araujo Leal
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
17/08/2020 11h50
Localizado em
Agendas
/
…
/
Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura
/
*Exonerado dia 13/10/2020* Subsecretário de Inteligência Econômica e Monitoramento de Resultados, Sidney Martins Caetano
Agenda de César de Almeida Meneses Silva (Substituto) para 11/08/2020
por
Weslley da Silva Sobrinho
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
26/08/2020 10h28
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Riscos, Controles e Conformidade
/
*Exonerado em 07/04/2022* Subsecretário de Riscos, Controles e Conformidade, Waldeir Machado da Silva
Agenda de Rafaelo Abritta para 11/08/2020
por
Aina Wineé de Oliveira
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
24/10/2022 17h28
Localizado em
Agendas
/
…
/
Assessoria Especial
/
Assessor Especial, Rafaelo Abritta
Agenda de Frederico Munia Machado para 11/08/2020
por
Elemir Santos
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
28/12/2020 15h45
Localizado em
Agendas
/
…
/
Secretaria de Parcerias em Energia, Petróleo, Gás e Mineração
/
*Exonerado em 31/03/2021* Diretor de Programa, Frederico Munia Machado
Agenda de Breno Zaban para 11/08/2020
por
Léia de Araujo Leal
—
publicado
11/08/2020
—
última modificação
24/08/2020 18h50
Localizado em
Agendas
/
…
/
Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura
/
*Exonerado no dia 10/12/2020* Diretor de Controle e Normas, Breno Zaban
« Anterior
1
2
3
4
5
6
7
...
35
Próximo »
Voltar para o topo