Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
308
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Idalicio de Jesus Silva para 03/04/2020
por
Taynara da Rocha Santos
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 11h50
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado no dia 09/11/2020* Secretário Especial Adjunto, Idalicio de Jesus Silva
Agenda de Bruno Bondarovsky para 03/04/2020
por
Lydiane Ferreira da Silva
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 10h32
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 07/01/2021* Diretor de Programa - Bruno Bondarovsky
Agenda de Esteves Pedro Colnago Junior para 03/04/2020
por
Yvisson Jorge Saraiva Pereira
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 10h32
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 28/10/2021* Chefe de Assessoria Especial, Esteves Pedro Colnago Junior
Agenda de José Luiz Guimarães Ferreira Neto para 03/04/2020
por
Roseli Santos de Souza
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 10h45
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado no dia 09/11/2020* Diretor de Programa, José Luiz Guimarães Ferreira Neto
Agenda de Caroline Lombardi Branco de Moraes para 03/04/2020
por
ASCOM - SPREV
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 09h26
Localizado em
Agendas
/
…
/
Cargos de caráter transitório
/
Assessora, Caroline Lombardi Branco de Moraes
Agenda de Hamilton Valente da Silva Junior para 03/04/2020
por
Dalva Gonsalves de Freitas
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 17h33
Localizado em
Agendas
/
…
/
Departamento de Gestão de Ativos Imobiliários
/
*Exonerado dia 07/04/2020* - Diretor do Departamento de Caracterização e Incorporação do Patrimônio, Hamilton Valente da Silva Junior
Agenda de Eduardo Garcia de Araújo Jorge para 03/04/2020
por
Roseli Santos de Souza
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 09h16
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 23/04/2021* Diretor de Programa, Eduardo Garcia de Araújo Jorge
Agenda de Anna Paula Alberti de Almeida para 03/04/2020
por
Roseli Santos de Souza
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 09h09
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerada no dia 11/11/2020* Diretora de Programa, Anna Paula Alberti de Almeida
Agenda de Thiago Longo Menezes para 03/04/2020
por
Jose Augusto Pereira Souza
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 08h08
Localizado em
Agendas
/
…
/
Departamento de Orçamento de Estatais
/
*Exonerado no dia 17/11/2020* Diretor do Departamento de Orçamento de Estatais, Thiago Longo Menezes
Agenda de Fábio Augusto Luiz Pina para 03/04/2020
por
Leila da Cruz Silva de Magalhães
—
publicado
03/04/2020
—
última modificação
03/04/2020 10h05
Localizado em
Agendas
/
…
/
Exonerados
/
*Exonerado* Subsecretário de Desenvolvimento de Comércio e Serviços, Fábio Augusto Luiz Pina
« Anterior
1
2
3
4
5
6
7
8
...
31
Próximo »
Voltar para o topo