Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
356
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Mansueto Facundo De Almeida Jr. para 25/06/2019
por
Ana Paula Cardoso Niederauer Ferreira
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
25/06/2019 19h51
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado no dia 15/07/2020 - Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Facundo De Almeida Jr.
Agenda de Fernando de Holanda Barbosa Filho para 25/06/2019
por
Karla Fiuza de Siqueira
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
25/06/2019 18h16
Localizado em
Agendas
/
…
/
Extinta Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
/
*Exonerado em 1º/03/2021* Secretário de Políticas Públicas para o Emprego, Fernando de Holanda Barbosa Filho
Agenda de Márcio Luiz de Albuquerque Oliveira para 25/06/2019
por
Edilene Rodrigues Alves
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
25/06/2019 17h05
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Estudos Orçamentários, Relações Institucionais e Tecnologia da Informação
/
*Exonerado no dia 14/02/2020* Subsecretário de Estudos Orçamentários, Relações Institucionais e Tecnologia da Informação - Márcio Luiz de Albuquerque Oliveira
Agenda de Francisco Eduardo De Holanda Bessa para 25/06/2019
por
Barbara Correia Lima
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
25/06/2019 09h36
Localizado em
Agendas
/
…
/
Chefe de Assessoria Especial
/
Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Francisco Eduardo De Holanda Bessa
Agenda de Marcelo de Melo Souza para 25/06/2019
por
Kamila Pinheiro de Oliveira
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
25/06/2019 11h59
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Gestão Corporativa
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Gestão Corporativa - Marcelo de Melo Souza
Agenda de Marcus Vinicius Vidal Pontes para 25/06/2019
por
Eliane Vieira da Silva
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
25/06/2019 15h00
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Administração Aduaneira
/
*Exonerado no dia 08/08/2019* Subsecretário de Administração Aduaneira, Marcus Vinicius Vidal Pontes
Agenda de Iágaro Jung Martins para 25/06/2019
por
Monica Aquino Carvalho
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
21/06/2019 08h58
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Fiscalização
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Fiscalização, Iágaro Jung Martins
Agenda de Fernando Mombelli (substituto) para 25/06/2019
por
Monica Aquino Carvalho
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
24/06/2019 14h27
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Tributação e Contencioso
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Tributação e Contencioso - Luiz Fernando Teixeira Nunes
Agenda de Talita Tormin Saito para 25/06/2019
por
Cintia Gabriela Figueredo da Cunha
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
26/06/2019 17h55
Localizado em
Agendas
/
…
/
Exonerados
/
*Exonerada no dia 12/09/2019* Subsecretária da Indústria, Talita Tormin Saito
Agenda de Fábio Augusto Luiz Pina para 25/06/2019
por
Gabrielle Cristina Souza Luqueis
—
publicado
25/06/2019
—
última modificação
25/06/2019 11h41
Localizado em
Agendas
/
…
/
Exonerados
/
*Exonerado* Subsecretário de Desenvolvimento de Comércio e Serviços, Fábio Augusto Luiz Pina
« Anterior
1
...
3
4
5
6
7
8
9
...
36
Próximo »
Voltar para o topo