Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
177
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Fábio Augusto Luiz Pina para 28/06/2019
por
Dorlanis Mariano de Carvalho Araújo
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
28/06/2019 09h50
Localizado em
Agendas
/
…
/
Exonerados
/
*Exonerado* Subsecretário de Desenvolvimento de Comércio e Serviços, Fábio Augusto Luiz Pina
Agenda de Talita Tormin Saito para 28/06/2019
por
Cintia Gabriela Figueredo da Cunha
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
28/06/2019 17h28
Localizado em
Agendas
/
…
/
Exonerados
/
*Exonerada no dia 12/09/2019* Subsecretária da Indústria, Talita Tormin Saito
Agenda de Fernando Mombelli (substituto) para 28/06/2019
por
Monica Aquino Carvalho
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
24/06/2019 14h55
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Tributação e Contencioso
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Tributação e Contencioso - Luiz Fernando Teixeira Nunes
Agenda de Iágaro Jung Martins para 28/06/2019
por
Monica Aquino Carvalho
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
21/06/2019 09h09
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Fiscalização
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Fiscalização, Iágaro Jung Martins
Agenda de Marcus Vinicius Vidal Pontes para 28/06/2019
por
Eliane Vieira da Silva
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
27/06/2019 15h21
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Administração Aduaneira
/
*Exonerado no dia 08/08/2019* Subsecretário de Administração Aduaneira, Marcus Vinicius Vidal Pontes
Agenda de Marcelo de Melo Souza para 28/06/2019
por
Kamila Pinheiro de Oliveira
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
26/06/2019 18h02
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Gestão Corporativa
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Gestão Corporativa - Marcelo de Melo Souza
Agenda de Ulysses Cesar Amaro de Melo para 28/06/2019
por
Eva Tiane Brito da Silva
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
28/06/2019 13h03
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Secretário-adjunto, Ulysses Cesar Amaro de Melo
Agenda de Eid Maria de Freitas Magalhães para 28/06/2019
por
Viviane Oliveira
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
01/07/2019 15h15
Localizado em
Agendas
/
…
/
Departamento de Órgãos Extintos
/
*Apostilado*Diretor do Departamento de Órgãos Extintos, Simião Estelita Sá de Oliveira
Agenda de Wagner Lenhart para 28/06/2019
por
Wagner Lenhart
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
27/06/2019 17h52
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 26/03/2021* Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart
Agenda de Cristiano Rocha Heckert para 28/06/2019
por
Daniela Cristina Brito de Medeiros
—
publicado
28/06/2019
—
última modificação
27/06/2019 11h05
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*EXONERADO EM 07/01/2022* Secretário de Gestão, Cristiano Rocha Heckert
1
2
3
4
5
6
7
...
18
Próximo »
Voltar para o topo