Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
171
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Gilvan da Silva Dantas para 13/01/2020
por
Michelle do Nascimento Santos
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
14/01/2020 18h03
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretoria de Finanças e Contabilidade
/
*Exonerado em 06/06/2022* Diretor de Finanças e Contabilidade, Gilvan da Silva Dantas
Agenda de Gleisson Cardoso Rubin para 13/01/2020
por
Ana Paula de Sousa
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
13/01/2020 13h59
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 28/07/2022* Secretário Especial Adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Gleisson Cardoso Rubin
Agenda de Guilherme Afif Domingos para 13/01/2020
por
Luciene Monteiro Braga
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
13/01/2020 09h54
Localizado em
Agendas
/
…
/
Assessoria Especial
/
Assessor Especial, Guilherme Afif Domingos
Agenda de Gustavo De Paula e Oliveira para 13/01/2020
por
Sílvia da Silva Santos
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
13/01/2020 12h28
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 13/06/2022* Assessor Especial, Gustavo De Paula e Oliveira
Agenda de Gustavo José de Guimarães e Souza para 13/01/2020
por
Glenda Carla da Silva Viana
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
10/01/2020 18h36
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado dia 26/06/2020* Diretor de Programa, Gustavo José de Guimarães e Souza
Agenda de Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo para 13/01/2020
por
Sílvia da Silva Santos
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
13/01/2020 12h22
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 20/07/2022* Diretor de Programa, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo
Agenda de Hamilton Valente da Silva Junior para 13/01/2020
por
Dalva Gonsalves de Freitas
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
15/01/2020 10h56
Localizado em
Agendas
/
…
/
Departamento de Gestão de Ativos Imobiliários
/
*Exonerado dia 07/04/2020* - Diretor do Departamento de Caracterização e Incorporação do Patrimônio, Hamilton Valente da Silva Junior
Agenda de Herlon Alves Brandão para 13/01/2020
por
Rawanne Ribeiro Silva
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
14/01/2020 10h33
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior
/
Subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Alves Brandão
Agenda de Idalicio de Jesus Silva para 13/01/2020
por
Taynara da Rocha Santos
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
13/01/2020 09h56
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado no dia 09/11/2020* Secretário Especial Adjunto, Idalicio de Jesus Silva
Agenda de Ieda Aparecida De Moura Cagni para 13/01/2020
por
SECADJ/PGFN
—
publicado
13/01/2020
—
última modificação
10/01/2020 15h08
Localizado em
Agendas
/
…
/
Departamento de Gestão Corporativa
/
*Exonerada dia 01/06/2020* Diretora de Gestão Corporativa, Ieda Aparecida de Moura Cagni
« Anterior
1
...
4
5
6
7
8
9
10
...
18
Próximo »
Voltar para o topo