Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
348
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Alexandre Manoel Angelo Da Silva para 31/10/2019
por
Ozileide Barros Fonseca
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
30/10/2019 19h24
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado no dia 02/03/2020* Secretário de Planejamento, Energia e Loteria, Alexandre Manoel Angelo Da Silva
Agenda de Leandro Caixeta Moreira para 31/10/2019
por
Ozileide Barros Fonseca
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
30/10/2019 19h25
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Energia
/
*Exonerado dia 27/01/2020 * Subsecretário, Leandro Caixeta Moreira
Agenda de Paulo Roberto Nunes Guedes para 31/10/2019
por
Ascom
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
30/10/2019 21h04
Localizado em
Agendas
/
…
/
Ministro da Economia
/
Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes
Agenda de Bruno Pessanha Negris para 31/10/2019
por
Nataliê Miranda Chiarelli
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
31/10/2019 08h13
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretor
/
*Exonerado no dia 16/09/2020* Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária, Bruno Pessanha Negris
Agenda de George Alberto de Aguiar Soares para 31/10/2019
por
Jose Eduardo Gonçalves
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
04/11/2019 10h27
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 10/05/2021* Secretário de Orçamento Federal, George Alberto de Aguiar Soares
Agenda de Bruno Silva Dalcolmo para 31/10/2019
por
Ana Cristina de Paiva Novo Mendes
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
31/10/2019 14h36
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Secretário de Trabalho, Bruno Silva Dalcolmo
Agenda de Ricardo de Souza Moreira para 31/10/2019
por
Ana Cristina de Paiva Novo Mendes
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
31/10/2019 14h39
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Secretário Adjunto de Trabalho, Ricardo de Souza Moreira
Agenda de Luiz Guilherme Pinto Henriques para 31/10/2019
por
Rita de Andrade Soares
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
31/10/2019 15h05
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado no dia 16/03/2020* Diretor de Programa, Luiz Guilherme Pinto Henriques
Agenda de Tólio Edeo Ribeiro para 31/10/2019
por
Ivoneide Soares de S. Andrade
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
31/10/2019 15h08
Localizado em
Agendas
/
…
/
Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços
/
Subsecretário da Indústria, Tólio Edeo Ribeiro
Agenda de Sidney Martins Caetano para 31/10/2019
por
Edileusa Silva de Mesquita Pinto
—
publicado
30/10/2019
—
última modificação
31/10/2019 18h21
Localizado em
Agendas
/
…
/
Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura
/
*Exonerado dia 13/10/2020* Subsecretário de Inteligência Econômica e Monitoramento de Resultados, Sidney Martins Caetano
« Anterior
1
2
3
4
5
6
7
...
35
Próximo »
Voltar para o topo