Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
329
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Jeferson Luis Bittencourt para 23/01/2020
por
Rosiane Cristina Gonçalves
—
publicado
23/01/2020
—
última modificação
22/01/2020 22h53
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado dia 15/06/2020* Secretário Especial Adjunto, Jeferson Luis Bittencourt
Agenda de Gustavo Alves Tillmann para 23/01/2020
por
Rosiane Cristina Gonçalves
—
publicado
23/01/2020
—
última modificação
22/01/2020 23h02
Localizado em
Agendas
/
…
/
Departamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
/
*Exonerado em 19/11/2021* Diretor do Departamento de Gestão de Fundos, Gustavo Alves Tillmann
Agenda de Narlon Gutierre Nogueira para 24/01/2020
por
Nágila Lima de Sousa Bittencourt
—
publicado
24/01/2020
—
última modificação
23/01/2020 00h10
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado no dia 05/02/2020* Secretário-adjunto, Narlon Gutierre Nogueira
Agenda de Narlon Gutierre Nogueira para 23/01/2020
por
Nágila Lima de Sousa Bittencourt
—
publicado
23/01/2020
—
última modificação
23/01/2020 00h11
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado no dia 05/02/2020* Secretário-adjunto, Narlon Gutierre Nogueira
Agenda de Rodrigo Rodrigues Tiraboschi para 23/01/2020
por
Naiara Morais Lima
—
publicado
23/01/2020
—
última modificação
23/01/2020 09h29
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado no dia 30/09/2020* Assessor Especial, Rodrigo Rodrigues Tiraboschi
Agenda de Eduardo Garcia de Araújo Jorge para 23/01/2020
por
Naiara Morais Lima
—
publicado
23/01/2020
—
última modificação
23/01/2020 09h31
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 23/04/2021* Diretor de Programa, Eduardo Garcia de Araújo Jorge
Agenda de Fernando Antônio Ribeiro Soares para 23/01/2020
por
Lenice Pereira dos Santos
—
publicado
23/01/2020
—
última modificação
23/01/2020 09h51
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 29/01/2019* Secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Fernando Antônio Ribeiro Soares
Agenda de Marina Helena Cunha Pereira Santos para 23/01/2020
por
Naiara Morais Lima
—
publicado
23/01/2020
—
última modificação
23/01/2020 09h34
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerada no dia 17/02/2020* Diretora de Programa, Marina Helena Cunha Pereira Santos
Agenda de Amanda Athayde Linhares Martins Rivera para 24/01/2020
por
Daniele Rejane de Souza Reis
—
publicado
24/01/2020
—
última modificação
01/04/2020 11h32
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público
/
*Exonerada em 04/04/2022* Subsecretária de Defesa Comercial e Interesse Público, Amanda Athayde Linhares Martins Rivera
Agenda de Marcelo Dias Varella para 23/01/2020
por
Luciene Monteiro Braga
—
publicado
23/01/2020
—
última modificação
23/01/2020 10h23
Localizado em
Agendas
/
…
/
Assessores Especiais
/
*Exonerado em 30/03/2022* Assessor Especial, Marcelo Dias Varella
« Anterior
1
...
26
27
28
29
30
31
32
33
Próximo »
Voltar para o topo