*Exonerada no dia 09/07/2019* Diretora de Gestão de Pessoas, Danielle Santos de Souza Calazans
por Darc Lopes
—
publicado
18/03/2019 00h00,
última modificação
15/03/2019 17h36
Ministério da Economia
Danielle Santos de Souza Calazans
Segunda, 18 de Março de 2019-
Em período de férias (6 a 22/3/2019). Livia Valeria Lino Gomes, Diretora de Gestão de Pessoas, Substituta
Ministério da Economia
VCAL Adicionar ao meu calendário